S.Em. Card. Antonio Poma
Arcivescovo emerito di Bologna
Biografia
Nato a Villanterio (PV), diocesi di Pavia, il 12 giugno 1910; ordinato presbitero il 15 aprile 1933;eletto alla Chiesa titolare di Tagaste e nominato ausiliare di Mantova il 28 ottobre 1951;
ordinato vescovo il 9 dicembre 1951;
nominato coadiutore di Mantova il 2 agosto 1952;
succede per coadiutoria l'8 settembre 1954;
promosso coadiutore di Bologna il 16 luglio 1967;
succede per coadiutoria il 12 febbraio 1968;
da Paolo VI creato cardinale nel Concistoro del 28 aprile 1969;
nominato presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 4 ottobre 1969;
confermato presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 17 giugno 1972, il 16 aprile 1975 e il 26 maggio 1978;
rinuncia il 18 maggio 1979; divenuto emerito l'11 febbraio 1983.
Deceduto in data 24 Settembre 1985