S.Em. Card. Marco Cè
Patriarca emerito di Venezia
Biografia
Nato a Izano (CR), diocesi di Crema, l'8 luglio 1925; ordinato presbitero il 27 marzo 1948;eletto alla Chiesa titolare di Vulturia e nominato ausiliare di Bologna il 22 aprile 1970;
ordinato vescovo il 17 maggio 1970;
nominato assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana l'1° maggio 1976;
promosso alla sede patriarcale di Venezia il 7 dicembre 1978;
da San Giovanni Paolo II creato cardinale nel Concistoro del 30 giugno 1979;
nominato vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana il 5 luglio 1979;
confermato il 30 aprile 1982 e il 29 maggio 1985;
divenuto emerito il 5 gennaio 2002.
Deceduto in data 12 Maggio 2014